Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Bestyrelse: Mathew Jake Grace (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-07-01 fjernes Bestyrelse: Kenneth John Simpson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-05-30 tilføjes Bestyrelse: Marcelino H. B. Grote Gansey (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Ion Bruce Balfour (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Bestyrelse: Dirk Baai-Muijsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 tilføjes Bestyrelse: Kenneth John Simpson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2018-10-03 fjernes Bestyrelse: Fabrice Kun-Darbois (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: fb@kemp-lauritzen.dk (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: pihl@pihl-as.dk (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Legale ejere: Aberdeen Infrastructure II (Europe) Limited (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Aberdeen Infrastructure II (Europe) Limited (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-03 tilføjes Bestyrelse: Eloi Roger Theodore Daniault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-03 fjernes Bestyrelse: Nicola Covington (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Nicola Covington (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Eloi Daniault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-09 tilføjes Legale ejere: Aberdeen Infrastructure II (Europe) Limited (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-12-08 fjernes Legale ejere: DIF UK Partnership, Aberdeen Infrastructure II (Europe) Limited (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-09-30 fjernes Revisor: Nis Sune Borch Hansen (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-03-26 tilføjes Vedtægter: 2015-03-26 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2014-12-29 tilføjes Bestyrelse: Eloi Daniault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-29 fjernes Bestyrelse: Engel Johan Roelof Koolhaas (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-29 tilføjes Revisor: Nis Sune Borch Hansen, KPMG P/S (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2014-12-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-20 tilføjes Legale ejere: Aberdeen Infrastructure II (Europe) Limited (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2013-12-30 tilføjes Legale ejere: DIF UK Partnership (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 12, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2013-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være kontraktspart for Slots- og Ejendomsstyrelsen i forbindelse med gennemførelse af "Projekt Rigsarkiv, Etablering af magasiner til Rigsarkivet m.v. i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)", samt ydelser relateret til dette. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 tilføjes Vedtægter: 2013-10-31 (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2013-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-13 tilføjes Navne: OPP ARKIVET A/S (offentliggjort 2011-07-14)
Den 2011-06-12 fjernes Navne: OPP PIHL ARKIVET A/S (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2011-05-11 tilføjes Bestyrelse: Marko Kremer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-11 fjernes Bestyrelse: Halldor Pall Ragnarsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-07 tilføjes Bestyrelse: Michel Steenbergen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-07 fjernes Bestyrelse: Albert Hendrik Naafs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-08-28 tilføjes Bestyrelse: Albert Hendrik Naafs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-28 fjernes Bestyrelse: Jacob Wieland Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: pihl@pihl-as.dk (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-16)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Bestyrelse: Jacob Wieland Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-18 tilføjes Direktion: Flemming Morten Bækkeskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 540.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Navne: OPP PIHL ARKIVET A/S (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-18 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Stiftere: E. PIHL & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-06-19)
Den 2007-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)