Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SN KØKKENER ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 1., 6500 Vojens (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 1., 6500 Vojens (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 17, 1., 6500 Vojens (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Volbrovej 10, 6500 Vojens (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2017-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: sn.holding.vojens@gmail.com (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-07-03 fjernes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2011-11-15 tilføjes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2011-11-15 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Volbrovej 10, 6500 Vojens (offentliggjort 2017-02-19)
Den 2007-06-15 tilføjes Direktion: Søren Lindegaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsudlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Legale ejere: Søren Lindegaard Nielsen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2007-06-15 tilføjes Navne: SN HOLDING VOJENS ApS (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-06-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Lindegaard Nielsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2007-06-15 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Stiftere: Søren Lindegaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Vedtægter: 2007-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-18)
Den 2007-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)