Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognekæret 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 fjernes Direktion: Annegrete Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 fjernes Navne: KAM ISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Stiftere: Jan Andersson, Annegrete Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv formuepleje, herunder at foretage investering i værdipapirer, samt at foretage anlægsinvestering, herunder eventuelt at besidde anparter i Kitchen and More, Ishøj ApS, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-26 tilføjes Vedtægter: 2008-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognekæret 12, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Direktion: Annegrete Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Navne: KAM ISHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Stiftere: Jan Andersson, Annegrete Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)