Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggergade 10, 3., 7400 Herning (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Direktion: Hanne Eykens Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Legale ejere: Hanne Eykens Aagaard (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Navne: AAGAARD INVEST HERNING ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Stiftere: Hanne Eykens Aagaard (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggergade 10, 3., 7400 Herning (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Direktion: Hanne Eykens Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Legale ejere: Hanne Eykens Aagaard (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Navne: AAGAARD INVEST HERNING ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Stiftere: Hanne Eykens Aagaard (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-16)