Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-08 fjernes Direktion: Heidi Brammer (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med dyreartikler og andre varer via internet. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 tilføjes Direktion: Heidi Brammer (direktør) (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevænget 10, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Engen 8, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, opføre boliger og ejendomme med henblik på videresalg samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2013-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Vedtægter: 2013-05-03 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2013-05-03 fjernes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2010-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engen 8, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2007-06-14 tilføjes Direktion: Søren Jagd Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Legale ejere: HS HOLDING 2007 ApS (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2007-06-14 tilføjes Navne: HS INVEST 2007 ApS (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Jagd Lauritsen (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Revisor: Quistgaard 21 Køge A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Stiftere: HS HOLDING 2007 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)