Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-13 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: Sven Halberg, Hans Frederik Carøe, Mikkel Sthyr, Thomas Wraae Holm (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Navne: TWH INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Hans Frederik Carøe, Sven Halberg, Mikkel Sthyr (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GT HOLDING AF 2007 A/S. (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2020-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-30 fjernes Direktion: Thomas Wraae Holm (direktion) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2011-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2011-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2011-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerings- og konsulentvirksomhed, såvel direkte som via ejerskab i andre selskaber. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2011-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2011-09-14 tilføjes Vedtægter: 2011-09-14 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2011-09-14 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Legale ejere: Sven Halberg, Hans Frederik Carøe, Mikkel Sthyr, Thomas Wraae Holm (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Frederik Carøe, Sven Halberg, Mikkel Sthyr (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Navne: TWH INVEST ApS (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-11-21 fjernes Navne: THOMAS WRAAE HOLM ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Direktion: Thomas Wraae Holm (direktion) (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2007-06-27 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: THOMAS WRAAE HOLM ApS (offentliggjort 2007-07-05)
Den 2007-06-26 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5866 (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-13 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5866 (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-13 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-13)