Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SOLO RYESGADE ÅRHUS ApS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 1, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Direktion: Lise Lotte Kristensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Navne: LISE LOTTE KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Reelle ejere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Stiftere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-02 tilføjes Vedtægter: 2018-07-02 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 1, 3. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Direktion: Lise Lotte Kristensen (direktion) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter og andre værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2007-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Legale ejere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Navne: LISE LOTTE KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Stiftere: Lise Lotte Kristensen (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Vedtægter: 2007-06-01 (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2007-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2007-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)