Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 197, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: bent.valaps@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 fjernes Navne: VALLENDEROD 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Stiftere: VALLENDEROD 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 fjernes Direktion: Bent Seis (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-29 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-01)
Den 2007-09-11 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-01)
Den 2007-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: bent.valaps@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 197, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Direktion: Bent Seis (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre almindeligt entreprenørarbejde inden for byggeri og anlæg, investering i ejendomme, og værdipapirer, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-07-20)
Den 2007-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Navne: VALLENDEROD 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Stiftere: VALLENDEROD 2006 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Vedtægter: 2007-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)