Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 1., 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 53, 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@bou.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2010-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ABA NON FOOD A/S. (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-20 tilføjes Legale ejere: Jesper Bou Nielsen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2016-05-20 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bou Nielsen (offentliggjort 2018-04-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømarksvej 53, 5471 Søndersø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2007-05-10 tilføjes Direktion: Jesper Bou Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i datterselskaber, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Navne: BOU HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Stiftere: Jesper Bou Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Vedtægter: 2007-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)