Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: LILLELUND CONSULT ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 7, 3. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Direktion: Jens Lillelund (direktion) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: ielillelund@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Legale ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Navne: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes ObligatoriskEmail: jelillelund@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Reelle ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Stiftere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-21 tilføjes ObligatoriskEmail: jelillelund@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2016-04-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-04-09 fjernes Revisor: REV-2018 GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-05-27 tilføjes Revisor: REV-2018 GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2014-05-27 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ielillelund@gmail.com (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2010-01-19 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive konsulent- og investeringsvirksomhed, herunder ejendomsinvestering. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-09-07 tilføjes Navne: LILLELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-09-06 fjernes Navne: LILLELUND CONSULT ApS (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-09-07 tilføjes Vedtægter: 2007-09-07 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 7, 3. 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Direktion: Jens Lillelund (direktion) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Navne: LILLELUND CONSULT ApS (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-06-10 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-10 tilføjes Stiftere: Jens Lillelund (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2007-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-10)