Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen | 15.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Hasling Kodbøl Jørgensen | 14.04.2023 | 15.08.2023 | direktør |
Preben Clemens | 09.01.2013 | 14.04.2023 | direktør |
Henrik Rose | 24.05.2007 | 09.01.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Clemens | 25.07.2012 | 09.01.2013 | formand |
Henrik Rose | 24.05.2007 | 09.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Birkø Madsen | 24.05.2007 | 09.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Zielke | 24.05.2007 | 25.07.2012 | bestyrelsesmedlem |