Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Danish Steel Manufacturing A/S. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2011-07-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMCERA FINANCE ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SFBK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SFBK Invest ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: ak@sfbk.dk (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@mechanical.dk (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-06-04 tilføjes Bibranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-06-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2013-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mechanical.dk (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-07-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde eller eje kapitalandele i datterselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-18 tilføjes Vedtægter: 2007-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2007-06-08 tilføjes Direktion: Søren Frost Bækgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Legale ejere: Søren Frost Bækgaard Kjeldsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-06-08 tilføjes Navne: SFBK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-06-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Frost Bækgaard Kjeldsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-06-08 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Stiftere: Søren Frost Bækgaard Kjeldsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)