Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 215, 1. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Binavne: TRIPLE H SHIPPING ApS, STINA LINE ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Henrik Haastrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-06 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Henrik Haastrup Hansen, Stina Christophersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: HENA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Henrik Haastrup Hansen, Stina Christophersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: Michael Elkiær Andersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 215, 1. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 26, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalinteresser i aktieselskabet Copenship A/S. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, eller af 2 direktører i forening, hvis direktionen består af mindst 2 direktører. I fald der er valgt en bestyrelse, tegnes selskabet af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-12-22 tilføjes Vedtægter: 2009-12-22 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-26 tilføjes Direktion: Henrik Haastrup Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-10-26 fjernes Direktion: Michael Irvine Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-26 tilføjes Navne: HENA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-10-25 fjernes Navne: LARSEN & FENGER SHIPPING ApS (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 26, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2007-06-06 tilføjes Binavne: TRIPLE H SHIPPING ApS, STINA LINE ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Direktion: Michael Irvine Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-06 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Legale ejere: Henrik Haastrup Hansen, Stina Christophersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Navne: LARSEN & FENGER SHIPPING ApS (offentliggjort 2007-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Haastrup Hansen, Stina Christophersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Stiftere: Michael Elkiær Andersen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2007-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)