Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 06.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Evan Bang Henningsen | 01.06.2007 | 06.05.2020 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 06.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Chanel Halling Korsgaard | 06.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nørgaard Hansen | 06.05.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bang Henningsen | 17.04.2018 | 06.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Natascha Møller Herseth | 17.04.2018 | 06.05.2020 | formand |
Evan Bang Henningsen | 01.06.2007 | 06.05.2020 | bestyrelse |
Pia Henriette Henningsen | 01.06.2007 | 17.04.2018 | formand |
Natascha Møller Herseth | 01.06.2007 | 16.04.2018 | bestyrelse |