Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SESKU. (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2020-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: PropHugs IT K/S. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Direktion: Thomas Færch (direktion) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-06 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Legale ejere: CTF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Navne: INV. SELSKABET AF 12.06.2009 ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Reelle ejere: Thomas Færch, Christina Wiesner Færch (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Stiftere: FASAN INVEST ApS, CTF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-12-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-06-26 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2015-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-09 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 2., 1100 København K (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2014-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2014-11-01 tilføjes Legale ejere: CTF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2014-11-01 fjernes Direktion: Martin Holm Land (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-10-31 fjernes Legale ejere: CTF HOLDING ApS, FASAN INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, investering i virksomheder samt i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2013-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2013-03-21 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-03-21 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2013-03-21 tilføjes Vedtægter: 2013-03-21 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2012-03-05 tilføjes Direktion: Martin Holm Land (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2011-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-12-03)
Den 2011-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Navne: INV. SELSKABET AF 12.06.2009 ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2010-06-20 fjernes Navne: SESKU AF 12.06.2009 ApS (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 43, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 14, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-12 tilføjes Navne: SESKU AF 12.06.2009 ApS (offentliggjort 2009-06-18)
Den 2009-06-11 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET VEJLEGADE 33ApS (offentliggjort 2007-06-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 14, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-06 tilføjes Direktion: Thomas Færch (direktion) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-06 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Legale ejere: CTF HOLDING ApS, FASAN INVEST ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2007-06-06 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET VEJLEGADE 33ApS (offentliggjort 2007-06-06)
Den 2007-06-06 tilføjes Reelle ejere: Thomas Færch, Christina Wiesner Færch (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2007-06-06 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-06 tilføjes Stiftere: FASAN INVEST ApS, CTF HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2007-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-07)