Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjørringgade 2, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-04 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-08-06 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Legale ejere: Lena Norling (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Navne: Scent Consulting ApS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Stiftere: Lena Norling (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Lena Norling (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 fjernes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2016-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-02-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-02-08 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-09 tilføjes Navne: Scent Consulting ApS (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-02-08 fjernes Navne: LENA NORLING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-02-09 tilføjes Vedtægter: 2016-02-09 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-03-24 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2010-03-24 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-08-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-08-06 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2009-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2009-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2009-07-02 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2009-07-02 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2009-07-02 tilføjes Vedtægter: 2009-07-02 (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjørringgade 2, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Direktion: Lena Norling (direktion) (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2007-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-04 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Legale ejere: Lena Norling (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Navne: LENA NORLING HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2007-06-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 tilføjes Stiftere: Lena Norling (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2007-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)