Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Vedtægter | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 fjernes Revisor: TØNDER REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK MALETEKNIK ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet 24. juli 2015 ApS. (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2017-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK MALETEKNIK ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Særmarksvej 12, 6670 Holsted (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 106, 6650 Brørup (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-27 tilføjes Navne: Beier Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-26 fjernes Navne: BR INVEST 2007 ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 106, 6650 Brørup (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Særmarksvej 12, 6670 Holsted (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktører (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2019-03-14 fjernes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Vedtægter: 2019-03-14 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, køb og salg af udlejningsejendomme, og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: hj@dkmiljo.dk (offentliggjort 2014-02-26)
Den 2014-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1-2 direktører (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2014-02-21 tilføjes Vedtægter: 2014-02-21 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2014-02-21 fjernes Direktion: Leif Kjærgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Særmarksvej 12, 6670 Holsted (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2012-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 108, 6650 Brørup (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2011-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: br-miljoe@br-miljoe.dk (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2011-08-05 tilføjes Legale ejere: Beier Holding ApS (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2011-08-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Beier Jessen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2008-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbjergvej 108, 6650 Brørup (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2008-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 42, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-06-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: br-miljoe@br-miljoe.dk (offentliggjort 2007-07-31)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 42, 6650 Brørup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Direktion: Leif Kjærgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Navne: BR INVEST 2007 ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2007-05-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-31 tilføjes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Stiftere: Leif Kjærgaard Christensen, Beier Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-19)
Den 2007-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)