Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindvedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Legale ejere: Glenn Due, Peter Bjørn Christensen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Navne: TEPE ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Reelle ejere: Glenn Due, Peter Bjørn Christensen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2013-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TEPE INVEST ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TEPE INVEST ApS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2024-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Direktion: Glenn Due (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-01-08 fjernes Revisor: Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindvedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2020-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindvedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindvedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egelundsvej 18, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 10, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Købkesvej 31, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve virksomhed med investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2012-12-06 tilføjes Navne: TEPE ApS (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2012-12-05 fjernes Navne: ODENSE BILUDLEJNING ApS (offentliggjort 2010-11-26)
Den 2012-12-06 tilføjes Reelle ejere: Glenn Due, Peter Bjørn Christensen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2012-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2012-12-06 tilføjes Vedtægter: 2012-12-06 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købkesvej 31, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 144, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-04-20)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 144, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-04-20)
Den 2010-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 114, 5000 Odense C (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2010-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyborgvej 114, 5000 Odense C (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2010-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Købkesvej 31, 5230 Odense M (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2010-11-24 tilføjes Navne: ODENSE BILUDLEJNING ApS (offentliggjort 2010-11-26)
Den 2010-11-23 fjernes Navne: G. P. INVEST, ODENSE ApS (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-08 tilføjes Revisor: Nyborg ErhvervsRevision ApS Registrerede Revisorer (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2008-01-08 fjernes Revisor: NYBORG ERHVERVSREVISION V/HENRIK K ANDREASEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: Glenn Due, Peter Bjørn Christensen (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købkesvej 31, 5230 Odense M (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-14 tilføjes Direktion: Glenn Due (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2007-06-14 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-14 tilføjes Navne: G. P. INVEST, ODENSE ApS (offentliggjort 2007-06-14)
Den 2007-06-13 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5853 (offentliggjort 2007-06-01)
Den 2007-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5853 (offentliggjort 2007-06-01)
Den 2007-06-14 tilføjes Revisor: NYBORG ERHVERVSREVISION V/HENRIK K ANDREASEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-06-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2007-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2007-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)