Formål |
---|
Selskabets formål er at drive virksomhed med indkøb, produktion og salg af frø samt hermed beslægtet virksomhed. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 09.06.2010 (5233 dage). |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 31.05.2007 (6338 dage). |
Branche |
---|
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100). |
Sidst opdateret den 25.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6123 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (462100) | 01.01.2008 | |
Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (512100) | 31.05.2007 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 31.05.2007 (6338 dage). |
Revisor |
---|
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 08.09.2021 og angivet som gældende fra 07.09.2021 (1125 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB | 07.09.2021 | |
MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 06.09.2010 | 07.09.2021 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 09.05.2008 | 06.09.2010 |
R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 31.05.2007 | 09.05.2008 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 01.06.2007 og angivet som gældende fra 31.05.2007 (6338 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
mail@treeseed.com. |
Sidst opdateret den 24.03.2019 og angivet som gældende fra 24.03.2019 (2023 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
mail@treeseed.com | 24.03.2019 | |
mail@levinsenskovfroe.dk | 31.05.2007 | 23.03.2019 |
Telefonnummer |
---|
48187527. |
Sidst opdateret den 17.07.2007 og angivet som gældende fra 31.05.2007 (6338 dage). |
Navne |
---|
LEVINSEN A/S. |
Sidst opdateret den 21.08.2017 og angivet som gældende fra 16.08.2017 (2608 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
LEVINSEN A/S | 16.08.2017 | |
LEVINSEN & ABIES A/S | 02.07.2009 | 15.08.2017 |
LEVINSEN SKOVFRØ A/S | 23.06.2007 | 01.07.2009 |
ULRIK NYVOLD A/S | 31.05.2007 | 22.06.2007 |
Binavne |
---|
GEO-FRØ A/S. |
Sidst opdateret den 15.07.2024 og angivet som gældende fra 27.06.2024 (101 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. |
Sidst opdateret den 06.02.2024 og angivet som gældende fra 06.02.2024 (243 dage). |
Fortolkning (2 tegningsmuligheder) |
---|
1 direktør |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening | 06.02.2024 | |
Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse | 28.08.2023 | 05.02.2024 |
Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening | 09.12.2016 | 27.08.2023 |
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse | 09.06.2010 | 08.12.2016 |