Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Stangerup Broch-Lips | 26.10.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars-Erik Mors Larsen | 09.05.2016 | 26.10.2017 | direktør |
Peter Bøgild | 30.05.2007 | 09.05.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Erik Rasmussen | 20.12.2018 | formand |
Niels Jørgen Vase Petersen | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Evald Kristensen | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Juhl Rasmussen | 01.02.2018 | 20.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Johannsen | 01.02.2018 | 20.12.2018 | formand |
Knud Erik Rasmussen | 26.10.2017 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stangerup Broch-Lips | 26.10.2017 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henning Norup | 26.10.2017 | 01.02.2018 | formand |
Anette Adeline Ledet | 09.05.2016 | 26.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Mors Larsen | 09.05.2016 | 26.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Lilholt | 09.05.2016 | 26.10.2017 | formand |
Henning Gudnitz | 30.05.2007 | 09.05.2016 | bestyrelse |
Johannes Arvin | 30.05.2007 | 09.05.2016 | bestyrelse |
Peter Bøgild | 30.05.2007 | 09.05.2016 | bestyrelse |
Mogens Skouenborg | 30.05.2007 | 09.11.2010 | bestyrelse |