Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Vagner | 03.03.2016 | 01.07.2016 | direktør |
Tristan Khong | 04.03.2014 | 31.12.2014 | direktion |
Frederik Hedegård Knudsen | 01.04.2011 | 03.03.2016 | direktion |
Mette Vagner Johannesen | 30.09.2009 | 31.03.2011 | direktion |
Ole Vagner | 15.05.2007 | 04.03.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lotte Vagner | 31.12.2014 | 03.03.2016 | bestyrelse |
Ole Vagner | 31.12.2014 | 03.03.2016 | formand |
Frederik Hedegård Knudsen | 04.03.2014 | 03.03.2016 | bestyrelse |
Steen Hundevad Knudsen | 04.03.2014 | 31.12.2014 | formand |