Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Skolevej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-30 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Legale ejere: Jan Richelsen, Marianne Richelsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Navne: RICHELSEN & CO. ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Stiftere: Marianne Richelsen, Jan Richelsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Ulrich Friberg-Richelsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skolevej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 2, 3320 Skævinge (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 2, 3320 Skævinge (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 17, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-12-01 tilføjes Direktion: Ulrich Friberg-Richelsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2014-12-01 fjernes Direktion: Jan Richelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: jan.richelsen@3f.dk (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2011-06-15 fjernes Direktion: Marianne Richelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-15 fjernes Revisor: Bodil Liisberg Bagh, Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jan.richelsen@3f.dk (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2007-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 17, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-05-30 tilføjes Direktion: Marianne Richelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og valuta, herunder gearede investeringer. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-30 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Legale ejere: Jan Richelsen, Marianne Richelsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Navne: RICHELSEN & CO. ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: Bodil Liisberg Bagh, Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Stiftere: Marianne Richelsen, Jan Richelsen (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2007-05-30 tilføjes Vedtægter: 2007-05-30 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2007-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2009-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BAR 20/6-2011 ApS. (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2012-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: BAR 30/6-2012 ApS. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2013-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: BAR 22/7-2013 ApS. (offentliggjort 2017-06-20)