Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØGELUND TOTALENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-28 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-04-08 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsvej 25, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Direktion: Frank Holmgård Bøgelund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt anden investering, herunder i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Legale ejere: Frank Holmgård Bøgelund (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2007-05-30 tilføjes Navne: FB SILKEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-30 tilføjes Reelle ejere: Frank Holmgård Bøgelund (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2007-05-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2007-05-30 tilføjes Stiftere: Frank Holmgård Bøgelund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Vedtægter: 2007-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-30)
Den 2007-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)