Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Jakobsen | 22.05.2008 | bestyrelse |
Ib Skals | 22.05.2008 | bestyrelse |
Richard Stigaard | 22.05.2008 | bestyrelse |
Ulrik Carstens | 22.05.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Povl Parris | 22.05.2008 | 26.05.2011 | bestyrelse |
Bjarne Tolstrup Jensen | 19.11.2007 | 22.05.2008 | bestyrelse |
John Tolstrup Jensen | 23.05.2007 | 22.05.2008 | formand |
Anita Wang | 23.05.2007 | 22.05.2008 | næstformand |
Thomas Birkedal | 23.05.2007 | 19.11.2007 | bestyrelse |