Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-18 fjernes Direktion: Elisabeth Flensted-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-03-08 tilføjes Legale ejere: Jakob Martin Erle (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 fjernes Legale ejere: Elisabeth Flensted-Jensen (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Jakob Martin Erle (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 fjernes Reelle ejere: Elisabeth Flensted-Jensen (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2015-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Raadvad 40, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Direktion: Jakob Martin Erle (direktør) (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Hjemmeside: www.ampio.dk (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ampio@ampio.dk (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: je@iaed.info (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Vedtægter: 2015-05-19 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raadvad 40, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2011-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Schioldannsvej 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-15 fjernes Direktion: Jakob Martin Erle (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-06 tilføjes Direktion: Elisabeth Flensted-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Legale ejere: Jakob Martin Erle, Elisabeth Flensted-Jensen (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Reelle ejere: Elisabeth Flensted-Jensen, Jakob Martin Erle (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2007-06-08)
Den 2007-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: je@iaed.info (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schioldannsvej 9, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Direktion: Jakob Martin Erle (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden service, byggevirksomhed, handel samt konsulentvirksomhed, herunder undervisning og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Navne: AMPIO 2007 ApS (offentliggjort 2007-05-25)
Den 2007-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Stiftere: Jakob Martin Erle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Vedtægter: 2007-05-25 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-25)
Den 2007-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)