Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-23 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2007-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: ICP DENMARK A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-10-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ICP Midlertidig Holding ApS. (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JCP Midlertidig Holding ApS. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: ICP DENMARK A/S. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Petersen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-05-25 tilføjes Reelle ejere: Jens Christian Petersen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybendalsvej 17, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-23 tilføjes Direktion: Jens Christian Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber eller virksomhed der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Navne: JCP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-23 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Stiftere: Jens Christian Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Vedtægter: 2007-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-24)
Den 2007-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)