Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 23.05.2007 (6337
dage). |
Ingen historik.
Branche | Værdipapir- og varemægling (661200). |
Sidst opdateret den 15.11.2019 og
angivet som gældende fra 01.10.2019 (1823
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Værdipapir- og varemægling (661200) | 01.10.2019 | |
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n (649900) | 01.01.2008 | 30.09.2019 |
Børsmæglervirksomhed (671200) | 01.09.2007 | 31.12.2007 |
Uoplyst (980000) | 23.05.2007 | 31.08.2007 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 23.05.2007 (6337
dage). |
Ingen historik.
Kontaktoplysninger | reception@capital-four.com. |
Sidst opdateret den 04.01.2023 og
angivet som gældende fra 03.01.2023 (633
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
reception@capital-four.com | 03.01.2023 | |
camilla.levin@capital-four.com | 25.01.2013 | 02.01.2023 |
Telefonnummer | 38401212. |
Sidst opdateret den 07.02.2013 og
angivet som gældende fra 25.01.2013 (4263
dage). |
Ingen historik.
Navne | CAPITAL FOUR MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og
angivet som gældende fra 12.12.2007 (6134
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
CAPITAL FOUR MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 12.12.2007 | |
CAPITAL FOUR MANAGEMENT A/S | 23.05.2007 | 11.12.2007 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et medlem af
bestyrelsen, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. |
Sidst opdateret den 17.04.2015 og
angivet som gældende fra 08.04.2015 (3460
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| formanden + 1 direktør |
formanden + 1 bestyrelsesmedlem |
1 direktør + 1 bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et medlem af
bestyrelsen, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen | 08.04.2015 | |
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse | 27.03.2014 | 07.04.2015 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.