Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ø. Skibelundvej 46, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Direktion: Monja Korsholm (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-16 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-07-13 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: Kgiaps6000@gmail.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Legale ejere: KORSHOLM HOLDING, ESBJERG ApS, VGFH Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Navne: KG INVESTMENT ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Reelle ejere: Christian Giese, Monja Korsholm (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Stiftere: KORSHOLM HOLDING, ESBJERG ApS, DIN ELINSTALLATØR ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2012-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KG ENERGI ApS. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-07-13 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-07-12 tilføjes Direktion: Monja Korsholm (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-06-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Christian Giese (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ø. Skibelundvej 46, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevænget 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevænget 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevænget 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: Kgiaps6000@gmail.com (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: giese2139@hotmail.com (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevænget 16, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Umanakparken 51, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: giese2139@hotmail.com (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Monja Korsholm (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Hans Jørgen Terp Korsholm (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: VGFH Holding ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-09-30 fjernes Legale ejere: DIN ELINSTALLATØR ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2017-11-02 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Terp Korsholm, Christian Giese (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opkøbe ejendomme, renovere og udleje disse samt dermed beslægtede aktiviteter og herudover salg og montering af el-artikler. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2013-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af selskabets direktører. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Vedtægter: 2013-02-19 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Navne: KG INVESTMENT ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2012-03-29 fjernes Navne: KG ENERGI ApS (offentliggjort 2012-03-02)
Den 2012-03-01 tilføjes Navne: KG ENERGI ApS (offentliggjort 2012-03-02)
Den 2012-02-29 fjernes Navne: KG INVESTMENT ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Umanakparken 51, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2007-05-16 tilføjes Direktion: Christian Giese (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-16 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Legale ejere: DIN ELINSTALLATØR ApS, KORSHOLM HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2007-05-16 tilføjes Navne: KG INVESTMENT ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Stiftere: KORSHOLM HOLDING, ESBJERG ApS, DIN ELINSTALLATØR ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2007-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)