Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stagebjerg Alle 3, 6051 Almind (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, 6051 Almind (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2007-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: STAGEBJERGGAARD ApS. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 45, 6051 Almind (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2007-05-21 tilføjes Direktion: Margit Grønlund Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Legale ejere: Margit Grønlund Jessen (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2007-05-21 tilføjes Navne: STAGEBJERGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Reelle ejere: Margit Grønlund Jessen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Stiftere: Margit Grønlund Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Vedtægter: 2007-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)