Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Morten Løvenskjold | 25.04.2007 | 17.05.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Arkisafe ApS (CVR 37755575) | NORMAL | 01.10.2016 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Afv.selskabet af 17. maj 2021 A/S (CVR 25363299) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.05.2007 | 24.08.2023 | 100,00% | 100,00% |