Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2007-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLSEN'S TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2007-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLSEN'S UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2015-04-08 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneglerupvej 16, 4571 Grevinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Direktion: Jørgen Frank Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede virksomheder og anden investeringsvirksomhed, samt naturlig virksomhed i tilknytning hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Legale ejere: Jørgen Frank Olsen (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2007-05-18 tilføjes Navne: OLSENS HOLDING GREVINGE ApS (offentliggjort 2007-05-18)
Den 2007-05-18 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Frank Olsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2007-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2007-05-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2007-05-18 tilføjes Stiftere: Jørgen Frank Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Vedtægter: 2007-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-18)
Den 2007-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)