Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Arm.solution ApS. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2012-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MEDINVESTOR 1 - HAMBURG-BERGEDORF ApS. (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK DETAIL I, 1999. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S DANSK DETAIL I, 1999. (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: INDUSTRIVÆNGET 6, HILLERØD ApS. (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS. (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-27 tilføjes Binavne: CP Advisory ApS (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2022-05-25 tilføjes Vedtægter: 2022-05-25 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-07 tilføjes Binavne: Aetos ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-02-06 fjernes Binavne: SCRAT ApS, HJV INVEST ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-01-22 tilføjes Navne: scrat aps (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-01-21 fjernes Navne: AETOS ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2021-01-22 tilføjes Vedtægter: 2021-01-22 (offentliggjort 2022-05-27)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvehavevej 38, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervænget 6, 3210 Vejby (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: scrat@mail-online.dk (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-06-24 tilføjes Vedtægter: 2016-06-24 (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2016-06-24 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-06-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervænget 6, 3210 Vejby (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2015-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt at foretage anlægsinvestering i ejendomme og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-09 tilføjes Navne: AETOS ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2014-05-08 fjernes Navne: SCRAT ApS (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-09 tilføjes Vedtægter: 2014-05-09 (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2014-05-09 fjernes Binavne: SCRAT INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2011-03-03 tilføjes Navne: SCRAT ApS (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2011-03-02 fjernes Navne: HJV INVEST ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 197.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2008-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-02 tilføjes Direktion: Jan Ulrich Jungersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-02 fjernes Direktion: Helle Jungersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-12-03 tilføjes Navne: HJV INVEST ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-12-02 fjernes Navne: SCRAT INVEST ApS (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-05 fjernes Binavne: PRIVATE PLACEMENT PARTNERS ApS, PRIVATE INVESTMENT PARTNERS ApS, PPP INVEST ApS, MEDINVESTOR ApS, 3PINVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-27 tilføjes Navne: SCRAT INVEST ApS (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-09-26 fjernes Navne: VESTERGAARD INVESTMENT PARTNERS ApS (offentliggjort 2007-05-17)
Den 2007-08-31 fjernes Binavne: INVESTMENT PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Legale ejere: Jan Ulrich Jungersen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Ulrich Jungersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nellikevej 2, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-17 tilføjes Binavne: INVESTMENT PARTNERS ApS, PRIVATE PLACEMENT PARTNERS ApS, PRIVATE INVESTMENT PARTNERS ApS, PPP INVEST ApS, MEDINVESTOR ApS, 3PINVEST ApS, SCRAT INVEST ApS, SCRAT ApS, HJV INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Direktion: Helle Jungersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Navne: VESTERGAARD INVESTMENT PARTNERS ApS (offentliggjort 2007-05-17)
Den 2007-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2007-05-17 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Stiftere: Helle Jungersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-17)
Den 2007-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)