Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydeholm 40, 2670 Greve (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-16 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Navne: MEHMET KIRKAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Stiftere: Mehmet Kirkan (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2015-11-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-09)
Den 2015-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 fjernes Direktion: Mehmet Kirkan (direktion) (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-09-06 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2010-09-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydeholm 40, 2670 Greve (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Direktion: Mehmet Kirkan (direktion) (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter, købe og sælge fast ejendom og sædvanlige forretningsmæssige dispositioner med tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-16 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Navne: MEHMET KIRKAN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Stiftere: Mehmet Kirkan (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2007-05-16 tilføjes Vedtægter: 2007-05-16 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2007-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-09)