Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2007-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NAVICONSULTING HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAVICONSULTING HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2023-12-11 tilføjes Bestyrelse: Tilde Narp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-11 fjernes Bestyrelse: Tom Dornonville de la Cour (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: Kristian Nørhave (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 706.176,00 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-08-31 tilføjes Vedtægter: 2023-08-31 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: Rune Daub (offentliggjort 2023-09-16)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 tilføjes Vedtægter: 2018-09-06 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 673.015,00 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2018-07-13 tilføjes Legale ejere: Rune Daub, Morten Kessel, Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen, Carsten Ellegaard, Shahid Mahmood Hussain, Sune Lohse, Anders Thue Pedersen, SOFTEYES ApS (offentliggjort 2023-09-16)
Den 2018-07-13 fjernes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-07-12 fjernes Legale ejere: Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen, Sune Lohse, SOFTEYES ApS (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-07-13 tilføjes Vedtægter: 2018-07-13 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-05-30 fjernes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS, Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen, Sune Lohse, SOFTEYES ApS, Kristian Nørhave (offentliggjort 2018-07-27)
Den 2018-02-26 fjernes Legale ejere: Tom Dornonville de la Cour (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-25 fjernes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS, Sune Lohse, Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-26 tilføjes Vedtægter: 2018-02-26 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-07-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Houmann (formand) (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-29 fjernes Bestyrelse: Keld Søren Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-28 fjernes Bestyrelse: Lars Houmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Bestyrelse: Tom Dornonville de la Cour (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2007-05-15 tilføjes Bestyrelse: Marianne Brink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Naviconsulting Holding A/S (CVR-nr. 25 38 90 93). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Tegningsregel: Såfremt selskabet har 3 bestyrelsesmedlemmer tegnes Selskabet af 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. Såfremt selskabet har 4 bestyrelsesmedlemmer tegnes Selskabet af 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. Såfremt selskabet har 5 bestyrelsesmedlemmer tegnes Selskabet af 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 tilføjes Vedtægter: 2007-05-25 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2007-05-15 tilføjes Direktion: Kenneth Kryger Gram (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Legale ejere: ABAKION HOLDING ApS, Sune Lohse, Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen, Tom Dornonville de la Cour (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2007-05-15 tilføjes Navne: ABAKION HUMAN CAPITAL A/S (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2007-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Stiftere: Tom Dornonville de la Cour, SOFTEYES ApS, Morten Rasmussen, Morten Hansen, Michael Møller-Jensen, ABAKION HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)