Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Mølkær 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunmose 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CS EJENDOMSINVEST A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRRE SNEDE BOLIGUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2016-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PL Ejendomsservice ApS. (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-09 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-09 fjernes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-05-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Svanstrøm Luxhøi (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-05-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Svanstrøm Luxhøi (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2015-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-01-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-01-09 tilføjes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2013-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 tilføjes Vedtægter: 2013-05-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-12-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunmose 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2007-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunmose 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, RID REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunmose 21, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Direktion: Henrik Svanstrøm Luxhøi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Navne: SVANSTRØM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Daugaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Stiftere: Henrik Svanstrøm Luxhøi (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)