Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GT Holding af 2015 ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-12-19 tilføjes Direktion: Gertrud Krusegård Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-19 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: Gertrud Krusegård Nielsen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Legale ejere: RUP Finans ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 tilføjes Reelle ejere: Gertrud Krusegård Nielsen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Tom Peter Hedegaard Steenberg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-10-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-08-05 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: RUP Finans ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-08-06 fjernes Legale ejere: EGOINVEST ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Tom Peter Hedegaard Steenberg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-08-06 fjernes Reelle ejere: Elisabeth Krusegård Nielsen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-06-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-04-25 tilføjes Vedtægter: 2017-04-25 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2016-11-10 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2016-11-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Legale ejere: EGOINVEST ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2016-11-10 fjernes Legale ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-11-10 tilføjes Navne: XAX 1010 ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-09 fjernes Navne: PLAYAZ-DELIGHT.EU ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Reelle ejere: Elisabeth Krusegård Nielsen (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2016-11-10 tilføjes Vedtægter: 2016-11-10 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-09-30 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2015-12-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2015-05-22 tilføjes Direktion: Claus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2015-05-22 fjernes Direktion: Martin Skov Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-03-14 tilføjes Direktion: Martin Skov Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2013-03-14 fjernes Direktion: Claus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-04-15 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2012-04-13)
Den 2012-04-05 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2012-04-12 tilføjes Direktion: Claus Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Direktion: Tom Peter Hedegaard Steenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailsalg af modetøj via netbutik og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2012-04-12 tilføjes Legale ejere: Claus Nielsen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2012-04-12 tilføjes Navne: PLAYAZ-DELIGHT.EU ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2012-04-11 fjernes Navne: XPA 580 ApS (offentliggjort 2012-04-06)
Den 2012-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2012-04-12 tilføjes Vedtægter: 2012-04-12 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2012-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterkær 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2012-04-06)
Den 2012-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndsted 312, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-02 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Direktion: Tom Peter Hedegaard Steenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 fjernes Direktion: Bill Thaysen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Navne: XPA 580 ApS (offentliggjort 2012-04-06)
Den 2012-03-29 fjernes Navne: THAYSEN BYG ApS (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-27 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndsted 312, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Direktion: Bill Thaysen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2007-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Navne: THAYSEN BYG ApS (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2007-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2007-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Stiftere: Bill Thaysen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)