Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-09 tilføjes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-05-09 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Bestyrelse: Morten Brøgger Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Heidi Lykke Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-26 tilføjes Bestyrelse: Heidi Lykke Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-05-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-26 tilføjes Direktion: Klaus Fischer Weitzmann (direktør) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-05-26 fjernes Direktion: Henrik Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Bøggild Smed Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Pernille Karlog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2013-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-14 fjernes Bestyrelse: Lis Thodberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-14 tilføjes Direktion: Henrik Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-14 fjernes Direktion: Lis Thodberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Direktion: Lis Thodberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 fjernes Direktion: Pernille Karlog (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-09 tilføjes Bestyrelse: Lis Thodberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 fjernes Bestyrelse: Anders Jørn Knutsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Direktion: Pernille Karlog (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 fjernes Direktion: Christian Bøggild Smed Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Bestyrelse: Anders Jørn Knutsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 fjernes Bestyrelse: Thore Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadsbystræde 6, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Bestyrelse: Thore Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Direktion: Christian Bøggild Smed Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Legale ejere: CBSC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2006-12-22 tilføjes Navne: SOLUM HOLDING A/S (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2006-12-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Bøggild Smed Christensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2006-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Stiftere: CBSC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Vedtægter: 2006-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-05-11)
Den 2006-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)