Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Tudborg Madsen | 26.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henry Madsen | 02.05.2007 | 26.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Tudborg Madsen | 02.05.2007 | 01.12.2016 | bestyrelse |
Henry Madsen | 02.05.2007 | 12.05.2016 | bestyrelse |
Kristian Madsen | 02.05.2007 | 12.05.2016 | bestyrelse |