Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 25 a., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 fjernes Kontaktoplysninger: gislinge@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 fjernes Navne: CAFÉ QKEMMETS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Stiftere: Mehmet Bakir, Kemal Çakar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Direktion: Kemal Çakar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-04 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: gislinge@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 fjernes Direktion: Mehmet Bakir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2007-06-04)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2007-06-04)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 25 a., 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Direktion: Mehmet Bakir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Navne: CAFÉ QKEMMETS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Revisor: Enevold - førstehjælp & kajak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Stiftere: Mehmet Bakir, Kemal Çakar (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Vedtægter: 2007-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)