Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevet 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Overdrevet 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Vedtægter: 2016-05-31 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevet 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2015-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Overdrevet 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: Torben Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-29 fjernes Legale ejere: Joan Topp Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-28 fjernes Legale ejere: Torben Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-29 tilføjes Reelle ejere: Torben Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-29 fjernes Reelle ejere: Joan Topp Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-28 fjernes Reelle ejere: Torben Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-29 fjernes Direktion: Joan Topp Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, eje kapitalandele i andre selskaber, handel, fabrikation, ejendomsinvestering, og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Navne: TOPP TØMRER OG SNEDKER ApS (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-12-21 fjernes Navne: TOPP HOLDING TØMRER OG SNEDKER ApS (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2011-09-27 tilføjes Navne: TOPP HOLDING TØMRER OG SNEDKER ApS (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2011-09-26 fjernes Navne: JOAN TOPP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2010-09-07)
Den 2010-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevet 2, 8654 Bryrup (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2007-04-16 tilføjes Binavne: JOAN TOPP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Direktion: Joan Topp Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Legale ejere: Torben Olsen, Joan Topp Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2007-04-16 tilføjes Navne: JOAN TOPP HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2007-04-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Olsen, Joan Topp Olsen (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2007-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-04-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Stiftere: Torben Olsen, Joan Topp Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2007-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)