Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 40, 1260 København K (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasvej 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2012-03-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MLP Invest 2018 ApS. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2012-11-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sportsselskabet af 1. maj 2017 INVEST ApS. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2013-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COSMOS INVEST 2013 ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2013-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: NFMG 54 ApS. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2013-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MST INVEST 4 ApS. (offentliggjort 2015-08-11)
Den 2014-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: KILDEVEJ 22 ApS. (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LION DANMARK I ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2014-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LION MANAGEMENT INVEST ApS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAME SYSTEM INVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: REBEL PENGUIN HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DSVM Invest A/S. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 17. december 2018 ApS. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: REBEL PENGUIN HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2016-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: HOUSE OF AMBER INVEST A/S. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2016-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mobile Print Invest ApS. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Bone's Invest ApS. (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Rådmandsgade 55 ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2017-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: LION MANAGEMENT INVEST ApS. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Bone's Invest ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2017-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: XENA NETWORKS ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: TG Nygårdsvej Holding A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2017-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REBEL PENGUIN HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2018-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DANX Holding I ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DANX Holding III ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: DANX Holding I ApS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Day et Invest ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: DANX Holding I ApS. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2019-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET NORDRE FASANVEJ ApS. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bone's Invest ApS. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2019-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Day et Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Day et Invest ApS. (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: ALGOPLAN TECHNOLOGIES ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2019-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XENA NETWORKS ApS. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: LION DANMARK I ApS. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Denmark Residentials ApS. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIO Real Estate I K/S. (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mobile Print Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BH36-38 Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2021-03-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BG40-5 A/S. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2021-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BH46-48 Holding ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LION DANMARK I ApS. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-05-27 sletter virksomheden Ejerskaber: TMC Invest 2021 ApS. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TMC Invest 2021 ApS. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG Partners VII Holding P/S. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: First Home Invest ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLK Invest ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SM HoldCo 03 ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Square Meter ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BH42 ApS. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2023-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hauser Plads ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helseholmen 1 ApS. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Binavne: Togu ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-10 tilføjes Navne: Togula ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-09 fjernes Navne: TOGU ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-10 tilføjes Vedtægter: 2023-02-10 (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasvej 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: Ella Juul Korsholm, Otto Juul Korsholm, Gustav Juul Korsholm, Peter Korsholm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-29 fjernes Legale ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-29 fjernes Reelle ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-11-30 tilføjes Vedtægter: 2020-11-30 (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstermarken 16, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-30 tilføjes Direktion: Peter Korsholm (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-30 fjernes Direktion: Jeanette Rømer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-30 tilføjes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-12-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2011-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstermarken 16, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2011-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-22 tilføjes Direktion: Jeanette Rømer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-22 fjernes Direktion: Alan-Amit Pai (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-14 tilføjes Direktion: Alan-Amit Pai (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-14 fjernes Direktion: Henrik Gynde Kany (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Vedtægter: 2010-06-01 (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2009-05-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2009-05-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 tilføjes Legale ejere: Peter Korsholm (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2009-01-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Korsholm, Peter Korsholm (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2009-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 129.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Direktion: Henrik Gynde Kany (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Navne: TOGU ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2007-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-05-10 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Stiftere: Henrik Gynde Kany (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2007-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)