Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-08 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Legale ejere: Solbjerggaard ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Navne: More 1 ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Stiftere: CANASTA ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-08-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 12, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Navne: More 1 ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-06-29 fjernes Navne: SKAGENSVEJ 191 ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2016-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 179, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-30 fjernes Direktion: Per Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørskovvej 179, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Solbjerggaard ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2012-11-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2012-11-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt finansiering og investering. (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2011-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2011-06-16 tilføjes Vedtægter: 2011-06-16 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 315, 9800 Hjørring (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2008-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstrupvej 10, 9800 Hjørring (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2008-04-14 tilføjes Direktion: Per Kenneth Nielsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2008-04-14 fjernes Direktion: Jens Otto Stavad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstrupvej 10, 9800 Hjørring (offentliggjort 2007-07-04)
Den 2007-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Holms Vej 28, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Direktion: Jens Otto Stavad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Direktion: René Hald Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Navne: SKAGENSVEJ 191 ApS (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-06-26 fjernes Navne: MORE ApS (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2007-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Holms Vej 28, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Direktion: René Hald Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-08 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Navne: MORE ApS (offentliggjort 2007-05-10)
Den 2007-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Stiftere: CANASTA ApS (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2007-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-03)