Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Egesborg Ryt-Hansen | 28.02.2024 | direktør |
Morten Ring Norup Dühr | 27.08.2015 | direktør |
Benjamin Sonberg Andersen | 04.11.2014 | direktør |
Philip Darabos | 30.04.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Daniel Goldy | 12.01.2016 | 11.07.2022 | direktør |
Benjamin Sonberg Andersen | 30.04.2007 | 27.10.2010 | direktør |