Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Røgind Jørgensen | 15.08.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Erik Ingvar Fritzon | 17.01.2008 | 15.08.2013 | adm. dir |
Ole Marius Søndergaard | 20.06.2007 | 17.01.2008 | direktør |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 01.05.2007 | 20.06.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Røgind Jørgensen | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Schwarz | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Patrik Gunnar Sjölin | 09.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth Erik Ingvar Fritzon | 09.05.2016 | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Rocatis | 15.08.2013 | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Erik Ingvar Fritzon | 15.08.2013 | 08.05.2016 | formand |
Morten Halvorsen | 19.12.2012 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Patrik Gunnar Sjölin | 01.11.2008 | 08.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Wegener | 01.11.2008 | 18.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Marius Søndergaard | 30.09.2007 | 17.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Holger Therp | 20.06.2007 | 15.08.2013 | formand |
Jørgen Gert Larsen | 20.06.2007 | 30.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kjær | 01.05.2007 | 18.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Dorte Olesen | 01.05.2007 | 18.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Møgelmose | 01.05.2007 | 20.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 01.05.2007 | 20.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kim Ketelsen | 01.05.2007 | 20.06.2007 | formand |