Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Kirk Schellhorn | 07.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Palsbjørn | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rune Dysjeland | 01.04.2007 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gordon Milton Smith | 24.06.2016 | 07.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Palsbjørn | 01.04.2007 | 23.06.2016 | næstformand |