Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgården 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Direktion: John Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Navne: OVERGANGSSELSKABET AF 26.4.2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Stiftere: Per Steen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med værdipapirer, fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Navne: OVERGANGSSELSKABET AF 26.4.2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-24 fjernes Navne: AVJ MEDARBEJDER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2010-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Vedtægter: 2010-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgården 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 311, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Direktion: John Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 fjernes Direktion: Per Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Navne: AVJ MEDARBEJDER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2007-12-18 fjernes Navne: NDR. STRANDVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 311, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Per Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Navne: NDR. STRANDVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Stiftere: Per Steen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)