Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebjergevej 17, 6893 Hemmet (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Galgebjergevej 17, 6893 Hemmet (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Thomas Clausager Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Clausager Jensen, Thomas Clausager Jensen, CLAUSAGER INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: CLAUSAGER INVEST ApS, Anders Uhrenholt Jensen, Claus Uhrenholt Jensen, Peter Stubkjær Jensen, Thomas Clausager Jensen (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@cuj.dk (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebjergevej 17, 6893 Hemmet (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2016-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 57, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 57, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 57, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande, herunder anparter og aktier, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2011-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Stubkjær Jensen, Anders Uhrenholt Jensen, Claus Uhrenholt Jensen, Peter Stubkjær Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2007-06-21 fjernes Legale ejere: Jesper Stubkjær Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2007-06-20 fjernes Legale ejere: Anders Uhrenholt Jensen, Claus Uhrenholt Jensen, Jesper Stubkjær Jensen, Peter Stubkjær Jensen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 284.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Clausager Jensen (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2007-05-08 fjernes Reelle ejere: Thomas Clausager Jensen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarmvej 57, 6880 Tarm (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2007-04-29 tilføjes Direktion: Thomas Clausager Jensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2007-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Legale ejere: Anders Uhrenholt Jensen, Claus Uhrenholt Jensen, Jesper Stubkjær Jensen, Peter Stubkjær Jensen, CLAUSAGER INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-04-29 tilføjes Navne: CUJ INVEST ApS (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Clausager Jensen (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Stiftere: CLAUSAGER INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)