Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hold-An Vej 61, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2011-09-29 fjernes Direktion: Robert Mark Bredahl Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Navne: RMBJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Revisor: Activ-Revision v/Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Stiftere: Robert Mark Bredahl Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-25 tilføjes Revisor: Activ-Revision v/Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-25 fjernes Revisor: ÅSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Revisor: ÅSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-18 fjernes Revisor: R-VISION, statsautoriserede revisorer ved Thomas Thorup Møllgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Revisor: R-VISION, statsautoriserede revisorer ved Thomas Thorup Møllgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hold-An Vej 61, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2007-05-07 tilføjes Direktion: Robert Mark Bredahl Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent- og investringsvirksomhed samt dermed beslægtede områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Navne: RMBJ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Stiftere: Robert Mark Bredahl Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Vedtægter: 2007-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)