Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 36, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Direktion: Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Navne: S. JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Stiftere: Steen Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 fjernes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 tilføjes Revisor: HENRIK IVERSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 36, 6040 Egtved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-03 tilføjes Direktion: Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Navne: S. JØRGENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Stiftere: Steen Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Vedtægter: 2007-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)