Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DANAWEB INTERNATIONAL A/S. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CC Globe Holding I ApS. (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-24 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 108, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 108, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 108, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2014-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 73, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 73, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 1, 4. tv., 1414 København K (offentliggjort 2012-01-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 1, 4. tv., 1414 København K (offentliggjort 2012-01-28)
Den 2011-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 10, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-11-02 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 10, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gillesager 156, st. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg, finansiering, investering m.v., herunder som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-08 tilføjes Vedtægter: 2009-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gillesager 156, st. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Direktion: Kenneth Stampe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Legale ejere: Kenneth Stampe (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2007-04-30 tilføjes Navne: REJSELIVET ApS (offentliggjort 2010-03-15)
Den 2007-04-30 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Stampe (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-04-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-05-09)
Den 2007-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)